总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,200.00万 股 | 1,454.42万 股 | 23 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
邵彪 | 750.40万 股 | 34.11% |
长沙星拓投资咨询合伙企业(有限合伙) | 400.00万 股 | 18.18% |
欧建军 | 259.60万 股 | 11.80% |
湖南省文化旅游担保投资有限公司 | 200.00万 股 | 9.09% |
龚小英 | 106.00万 股 | 4.82% |
李建宏 | 100.00万 股 | 4.55% |
王凤麟 | 100.00万 股 | 4.55% |
欧斌芳 | 82.00万 股 | 3.73% |
成明才 | 50.00万 股 | 2.27% |
周圣杰 | 40.00万 股 | 1.82% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
邵彪 | 董事长 | 本科 | 2018-04 | |
邵彪,男,1969年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年12月至2014年7月,在长沙银都印务有限公司工作,任总经理;2013年4月至2015年5月,在有限公司工作,任执行董事兼总经理;2015年5月至今,在股份公司工作,任董事长兼总经理。 | ||||
刘纯 | 董事会秘书 | 大专 | 2015-03 | |
刘纯,女,1983年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年5月至2007年4月,在广州永大不锈钢有限公司工作,历任会计助理,成本会计;2007年5月至2009年10月,在湖南红门机电有限公司工作,任会计主管;2009年10月至2011年8月,在湖南金证投资顾问有限公司工作,任计划财务部主任;2011年9月至2015年5月,在有限公司工作,任财务主管;2015年5月至今,在股份公司任财务总监兼董事会秘书。 | ||||
丰立芳 | 董事 | 本科 | 2018-04 | |
丰立芳,女,1977月1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2005年2月至2011年1月,在湖南恒基有限责任会计师事务所任项目经理;2011年1月至2012年8月,在湖南股权交易所有限责任公司任项目经理;2012年8月至2014年11月,在湖南农业信用担保有限公司任中级风险经理;2014年11月至今,在湖南省文化旅游担保投资有限公司任副总经理;2015年5月至今,在股份公司任董事。 | ||||
吴艳 | 董事 | 本科 | 2018-04 | |
吴艳,女,1987年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,人力资源管理师中级职称。2009年12月-2010年1月,在中国移动望城坡营业厅工作,任营业员;2010年1月-至今,在湖南童梦文化股份有限公司工作。历任总经理秘书、行政人事专员、行政人事主管。现任童梦文化董事职务。 | ||||
刘晓勇 | 董事 | 本科 | 2018-04 | |
刘晓勇,男,中共党员,中学一级教师,出版中级职称,1981年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7月至2009年12月,在岳阳黄盖中学工作,任政教主任、团委书记、总务主任、年级组长、学科带头人等职务。2010年1月至2012年7月,在长沙乐读宝电子科技有限公司工作,任研发总监;2012年7月至2014年11月,在湖南出版集团中南传媒湖南电子音像出版社教材部任项目负责人;2014年12月至今,在湖南童梦文化股份有限公司工作,任研发总监。 | ||||
孔江陵 | 董事 | 大专 | 2018-04 | |
孔江陵,男,1970年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年8月至2003年10月,在长沙望城县印刷厂工作,历任技术员、业务部经理;2003年11月至2008年10月,在湖南联合教育出版物发行有限公司工作,任出版印务部主任;2009年11月至2015年5月,在有限公司工作,历任研发总监、副总经理、监事;2015年5月至今,在股份公司任董事、副总经理兼营销总监。 | ||||
邵迪 | 董事 | 大专 | 2018-04 | |
邵迪,男,1990年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012年10月至今独立创业;2015年5月至今,在股份公司任董事。 | ||||
欧建军 | 董事 | 高中 | 2018-04 | |
欧建军,女,1972年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。1992年9月至1998年1月,在湖南教育报刊社工作,任行政文员;1998年2月至2004年1月,在长沙市洪昌纸业有限公司工作,任总经理;2004年2月至2015年2月,在长沙银都印务有限公司工作,任行政人事经理;2013年4月至2015年5月,在有限公司担任监事;2015年5月至今,在股份公司任董事。 | ||||
邵彪 | 董事 | 本科 | 2018-04 | |
邵彪,男,1969年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年12月至2014年7月,在长沙银都印务有限公司工作,任总经理;2013年4月至2015年5月,在有限公司工作,任执行董事兼总经理;2015年5月至今,在股份公司工作,任董事长兼总经理。 | ||||
刘仕海 | 监事会主席 | 中专 | 2018-04 | |
刘仕海,男,1973年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。1993年7月至2004年7月,在湖北南漳县化肥厂工作,任财务科副科长兼主办会计;2004年8月至2012年2月,在长沙银都印务有限公司工作,任财务主管;2012年3月至2014年9月,在湖南特格尓医药股份有限公司工作,任办公室主管;2014年10月至2015年5月,在有限公司工作,任系统发行部业务员;2015年5月至今,在股份公司任监事会主席、系统发行部业务员。 | ||||
欧建辉 | 非职工监事 | 高中 | 2018-04 | |
欧建辉,女,1977年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000年5月至2009年4月,在长沙华强纸业有限公司工作,历任业务助理、业务经理;2009年5月至今,在长沙银都印务有限公司工作,任业务经理;2015年5月,在股份公司任监事。 | ||||
刘仕海 | 非职工监事 | 中专 | 2018-04 | |
刘仕海,男,1973年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。1993年7月至2004年7月,在湖北南漳县化肥厂工作,任财务科副科长兼主办会计;2004年8月至2012年2月,在长沙银都印务有限公司工作,任财务主管;2012年3月至2014年9月,在湖南特格尓医药股份有限公司工作,任办公室主管;2014年10月至2015年5月,在有限公司工作,任系统发行部业务员;2015年5月至今,在股份公司任监事会主席、系统发行部业务员。 | ||||
熊昌木 | 职工代表监事 | 高中 | 2018-04 | |
熊昌木,男,1951年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。1970年6月至1997年12月,在鄂城钢铁厂工作,任车间主任;1998年1月至2009年12月,在湖北永胜图书发行有限公司工作,任发行部总经理;2010年12月至2015年5月,在有限公司工作,任营销顾问;2015年5月至今,在股份公司任职工监事、营销顾问。 | ||||
邵彪 | 总经理 | 本科 | 2015-03 | |
邵彪,男,1969年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年12月至2014年7月,在长沙银都印务有限公司工作,任总经理;2013年4月至2015年5月,在有限公司工作,任执行董事兼总经理;2015年5月至今,在股份公司工作,任董事长兼总经理。 | ||||
孔江陵 | 副总经理 | 大专 | 2015-03 | |
孔江陵,男,1970年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年8月至2003年10月,在长沙望城县印刷厂工作,历任技术员、业务部经理;2003年11月至2008年10月,在湖南联合教育出版物发行有限公司工作,任出版印务部主任;2009年11月至2015年5月,在有限公司工作,历任研发总监、副总经理、监事;2015年5月至今,在股份公司任董事、副总经理兼营销总监。 | ||||
潘丽 | 副总经理 | 本科 | 2015-03 | |
潘丽,女,1980年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2006年7月,在长沙师范大学附属幼儿园担任教师;2006年7月至2010年12月,在长沙启蒙幼稚园,历任教学园长、行政园长;2011年5月至2015年5月,在有限公司任培训讲师;2015年5月至今,在股份公司任副总经理兼教研总监。 | ||||
刘纯 | 财务总监 | 大专 | 2015-03 | |
刘纯,女,1983年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年5月至2007年4月,在广州永大不锈钢有限公司工作,历任会计助理,成本会计;2007年5月至2009年10月,在湖南红门机电有限公司工作,任会计主管;2009年10月至2011年8月,在湖南金证投资顾问有限公司工作,任计划财务部主任;2011年9月至2015年5月,在有限公司工作,任财务主管;2015年5月至今,在股份公司任财务总监兼董事会秘书。 |
【新三板早报】北方时代中标4亿元承包合同 佰惠生全资子公司收到政府补贴2400万
犀牛之星1月16号讯:1月16日新增挂牌企业1家,挂牌公司数目10642家。
【新三板早报】上陵牧业控股股东向法院申请破产重整 汉氏联合研发新药获药监局受理
犀牛之星11月23日讯:11月23日新增挂牌企业2家,挂牌公司数目10802家。
童梦文化实控人违规操纵股价遭股转公司自律监管
童梦文化2017年度 营收增长6.76% 净利润-236万 每股收益-0.11
3月22日讯童梦文化(833725)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入18,303,764.03元,比去年同期(17,144,286.37)增长6.76%,归属于挂牌公司股东的净利润...
童梦文化2017年营收1830万 净利同比下降549.88% _个股资讯_市场_...
3月22日,童梦文化披露2017年年报,年报显示,2017年公司实现营收1830.38万元,较上年同期增长6.76%;净亏损236.07万元,同比下跌549.88%。 童梦文化表示,2017年公司...
童梦文化2017年营收1830万 净利同比下降549.88%
童梦文化实际控制人增持27万股
挖贝网讯12月8日消息,童梦文化实际控制人欧建军于2017年12月5日在股转系统通过协议转让方式增持26.8万股,权益变动后持股比例为11.1%。 据挖贝网了解,2017年12...
童梦文化2017年上半年营收799万元 净赚74万元
挖贝网讯 8月14日消息,童梦文化(833725)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为798.97万元,较上年同期增长3.55%;归属于挂牌...